FONTAN FONTAN VERANIA
Informe ejecutivo de FONTAN FONTAN VERANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONTAN FONTAN VERANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GF-4 SL | Presidente | 07/02/2023 | |
INVERSIONES GF-4 SL | Consejero | 07/02/2023 |
VINCULACIONES DE FONTAN FONTAN VERANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTAN FONTAN VERANIA
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fontan Fontan Verania
- GARCIA FONTAN JOSE SENEN
- GARCIA FONTAN SUSANA
Presidente
- Fontan Fontan Verania
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 224, S 8, H AS 14770, I/A 20 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 224, S 8, H AS 14770, I/A 20 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 223, S 8, H AS 14770, I/A 18 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 223, S 8, H AS 14770, I/A 17 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 222, S 8, H AS 14770, I/A 16 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Solidario
- Fontan Fontan Verania
- GARCIA FONTAN SUSANA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 222, S 8, H AS 14770, I/A 16 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Solidario
- Fontan Fontan Verania
- GARCIA FONTAN SUSANA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 191, S 8, H AS 14770, I/A 12 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 191, S 8, H AS 14770, I/A 12 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Empresa: INVERSIONES GF-4 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 189, S 8, H AS 14770, I/A 8 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-33
Empresa: CONSTRUCCIONES UNION 2.000 SL
Administrador Unico
- Fontan Fontan Verania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 13, S 8, H AS 4768, I/A 9 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-33
VER MAS ACTOS
Información de FONTAN FONTAN VERANIA
Mostramos los datos de FONTAN FONTAN VERANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTAN FONTAN VERANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos