FONTAN DEL JUNCO GABRIEL
Informe ejecutivo de FONTAN DEL JUNCO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONTAN DEL JUNCO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENYER SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 17/01/2018 | |
IBC AND DEVELOPMENT SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2017 | |
PIETRAS FONTAN SL | Socio Unico | 26/02/2016 | |
PIETRAS FONTAN SL | Administrador Unico | 26/02/2016 | |
GRUPO INVERSION VILLARICA SL | Socio Unico | 04/01/2016 | |
GRUPO INVERSION VILLARICA SL | Administrador Unico | 04/01/2016 |
VINCULACIONES DE FONTAN DEL JUNCO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTAN DEL JUNCO GABRIEL
Empresa: ENYER SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Fontan Del Junco Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 7, S 8, H CA 51579, I/A 2 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Empresa: IBC AND DEVELOPMENT SL
Administrador Mancomunado
- Fontan Del Junco Gabriel
- Villa Villalar Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 128, S 8, H CA 51218, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-11
Empresa: INVERSIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO SL
Administrador Unico
- Fontan Del Junco Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 203, S 8, H CA 43404, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-11
Empresa: INVERSIONES DEPORTIVAS Y DE OCIO SL
Socio Único
- Fontan Del Junco Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 203, S 8, H CA 43404, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-11
Empresa: GRUPO INVERSION VILLARICA SL
Administrador Unico
- Fontan Del Junco Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 37, S 8, H CA 49025, I/A 1 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-11
Empresa: GRUPO INVERSION VILLARICA SL
Socio Único
- Fontan Del Junco Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 37, S 8, H CA 49025, I/A 1 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-11
Información de FONTAN DEL JUNCO GABRIEL
Mostramos los datos de FONTAN DEL JUNCO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTAN DEL JUNCO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos