FONTAN BANCELLS XAVIER
Informe ejecutivo de FONTAN BANCELLS XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONTAN BANCELLS XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LASTUFGAMES SL | Apoderado Solidario | 01/03/2023 |
VINCULACIONES DE FONTAN BANCELLS XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTAN BANCELLS XAVIER
Empresa: LASTUFGAMES SL
Apoderado Solidario
- Fontan Bancells Xavier
- Saez Beltran Jose Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47977 , F 37, S 8, H B 568046, I/A 4 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Empresa: LASTUFGAMES SL
Administrador Unico
- Fontan Bancells Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47977 , F 37, S 8, H B 568046, I/A 3 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: LASTUFGAMES SL
Administrador Unico
- Fontan Bancells Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47977 , F 37, S 8, H B 568046, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-08
Información de FONTAN BANCELLS XAVIER
Mostramos los datos de FONTAN BANCELLS XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTAN BANCELLS XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos