FONT SEGUES OSWALDO
Informe ejecutivo de FONT SEGUES OSWALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONT SEGUES OSWALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAS ITEMS COMPANY SL | Administrador Solidario | 25/01/2018 | |
IKATA SA | Presidente | 30/12/2011 | |
IKATA SA | Consejero | 30/12/2011 |
VINCULACIONES DE FONT SEGUES OSWALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT SEGUES OSWALDO
Empresa: IMAS ITEMS COMPANY SL
Administrador Solidario
- Clapes Donadeu Jaime
- Font Segues Oswaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23045 , F 164, S 8, H B 46837, I/A 9 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Empresa: LA FACTORIA DE LA ETIQUETA SL
Administrador Solidario
- Font Segues Oswaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43804 , F 100, S 8, H B 438760, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-08
Empresa: LA FACTORIA DE LA ETIQUETA SL
Administrador Solidario
- Font Segues Oswaldo
- Gonzalez Saucedo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43804 , F 100, S 8, H B 438760, I/A 1 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Empresa: IKATA SA
Consejero
- Font Segues Oswaldo
- Garcia Lara Antonio
- Mas Pablo Francisco
Presidente
- Font Segues Oswaldo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28408 , F 175, S 8, H B 63450, I/A 29 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: IKATA SA
Consejero
- Font Segues Oswaldo
- Garcia Lara Antonio
- Mas Pablo Francisco
Presidente
- Font Segues Oswaldo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28408 , F 175, S 8, H B 63450, I/A 29 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de FONT SEGUES OSWALDO
Mostramos los datos de FONT SEGUES OSWALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT SEGUES OSWALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos