FONT MAURI MIGUEL
Informe ejecutivo de FONT MAURI MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONT MAURI MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS CASTELLBISBAL SL | Administrador Unico | 23/01/2014 | |
TALL 150 SL | Administrador Unico | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE FONT MAURI MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT MAURI MIGUEL
Empresa: ROAR SA
Apoderado Solidario
- Font Mauri Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10031 , F 102, S 8, H B 78535, I/A 13 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: TEJALA SA
Apoderado Solidario
- Font Mauri Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32066 , F 81, S 8, H B 78083, I/A 28 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: PREFABRICADOS CASTELLBISBAL SL
Administrador Unico
- Font Mauri Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28109 , F 110, S 8, H B 130710, I/A 4 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-08
Empresa: TEJALA SA
Apoderado Solidario
- Font Mauri Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32066 , F 80, S 8, H B 78083, I/A 26 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: ROAR SA
Apoderado Solidario
- Font Mauri Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10031 , F 101, S 8, H B 78535, I/A 10 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
Empresa: TALL 150 SL
Administrador Unico
- Font Mauri Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36584 , F 70, S 8, H B 294683, I/A 2 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Información de FONT MAURI MIGUEL
Mostramos los datos de FONT MAURI MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT MAURI MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos