FONT MAS PERE
Informe ejecutivo de FONT MAS PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FONT MAS PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORT TORREDEMBARRA SA | Consejero | 22/10/2012 | 03/08/2015 |
PORT TORREDEMBARRA ADMINISTRACIO SL | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 03/03/2015 |
PORT TORREDEMBARRA ADMINISTRACIO SL | Apoderado Mancomunado | 10/10/2012 | 03/03/2015 |
FOTO 13 SA | Administrador Solidario | 02/07/2010 |
VINCULACIONES DE FONT MAS PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT MAS PERE
Empresa: PORT TORREDEMBARRA SA
Consejero
- Duran Blade Ignasi
- Font Mas Pere
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 145, S 8, H T 5238, I/A 58 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-43
Empresa: PORT TORREDEMBARRA ADMINISTRACIO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 201, S 8, H T 11850, I/A 22 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-43
Empresa: PORT TORREDEMBARRA ADMINISTRACIO SL
Administrador Mancomunado
- Font Mas Pere
- Mila Arevalo Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 200, S 8, H T 11850, I/A 21 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-43
Empresa: PORT TORREDEMBARRA SA
Consejero
- Duran Blade Ignasi
- Font Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 135, S 8, H T 5238, I/A 50 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-43
Empresa: PORT TORREDEMBARRA ADMINISTRACIO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 199, S 8, H T 11850, I/A 19 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
Empresa: PORT TORREDEMBARRA ADMINISTRACIO SL
Administrador Mancomunado
- Font Mas Pere
- Mila Arevalo Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 199, S 8, H T 11850, I/A 18 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
Empresa: FOTO 13 SA
Administrador Solidario
- Font Gumfaus Josep
- Font Mas Ignasi
- Font Mas Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 157, S 8, H T 4078, I/A 17 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-43
Información de FONT MAS PERE
Mostramos los datos de FONT MAS PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT MAS PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos