FONT MARCO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FONT MARCO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONT MARCO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOLORES FONT PRODUCCION Y DISTRIBUCION SL | Apoderado Solidario | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE FONT MARCO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT MARCO MARIA DOLORES
Empresa: OPERA DE MADRID SL
Apoderado
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31667 , F 175, S 8, H M 569835, I/A 4 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
Empresa: OPERA DE MADRID SL
Apoderado
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31667 , F 174, S 8, H M 569835, I/A 2 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-28
Apoderado Solidario
- Enriquez Herrera Gloria Del Pilar
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27021 , F 22, S 8, H M 486854, I/A 3 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Administrador Unico
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27021 , F 22, S 8, H M 486854, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Empresa: GLOBAL ESCENIA SL
Apoderado Solidario
- Barrera Escola Carmelo
- Fernandez Diaz Jose Juan
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28436 , F 39, S 8, H M 512015, I/A 4 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
Empresa: GLOBAL ESCENIA SL
Apoderado Solidario
- Barrera Escola Carmelo
- Fernandez Diaz Jose Juan
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28436 , F 38, S 8, H M 512015, I/A 2 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Administrador Unico
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27021 , F 20, S 8, H M 486854, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-28
Socio Único
- Font Marco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27021 , F 20, S 8, H M 486854, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-28
Información de FONT MARCO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FONT MARCO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT MARCO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos