FONT FAYOS ALEJANDRA
Informe ejecutivo de FONT FAYOS ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FONT FAYOS ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOUR TREASURES 2001 SL | Administrador Unico | 24/05/2022 | |
FOUR TREASURES 2001 SL | Socio Unico | 24/05/2022 | |
ALTER LEGAL SL | Administrador Solidario | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE FONT FAYOS ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT FAYOS ALEJANDRA
Empresa: FOUR TREASURES 2001 SL
Administrador Unico
- Font Fayos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 150, S 8, H M 768385, I/A 1 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: FOUR TREASURES 2001 SL
Socio Único
- Font Fayos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 150, S 8, H M 768385, I/A 1 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: ALTER LEGAL SL
Administrador Solidario
- Font Fayos Alejandra
- Garcia-riestra Rodriguez-marina Manuel
- PRENZLAU ENTERPRISE SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27030 , F 6, S 8, H M 487038, I/A 5 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: G. BLUE ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14797 , F 123, S 8, H M 245938, I/A 12 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Secretario No Consejero
- Font Fayos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 48, S 8, H M 272998, I/A 18 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
Empresa: SWISSRISK WEALTH MANAGEMENT SPAIN SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Font Fayos Alejandra
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25243 , F 15, S 8, H M 454491, I/A 6 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-28
Empresa: VAELSYS FORMACION Y DESARROLLO SL
Secretario No Consejero
- Font Fayos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20428 , F 40, S 8, H M 361326, I/A 10 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-28
Empresa: VAELSYS FORMACION Y DESARROLLO SL
Secretario No Consejero
- Font Fayos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20428 , F 40, S 8, H M 361326, I/A 9 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-28
Secretario No Consejero
- Font Fayos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 46, S 8, H M 272998, I/A 16 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de FONT FAYOS ALEJANDRA
Mostramos los datos de FONT FAYOS ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT FAYOS ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos