FONT DE LEON JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de FONT DE LEON JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONT DE LEON JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW MILLENIUM SEVILLA HOTELS SL | Administrador Solidario | 13/08/2024 | |
NEW MILLENIUM PALMA HOTELS SL | Administrador Solidario | 28/12/2016 | |
NEW MILLENIUM HOTELS SL | Administrador Solidario | 19/06/2012 |
VINCULACIONES DE FONT DE LEON JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT DE LEON JOSEP MARIA
Empresa: NEW MILLENIUM SEVILLA HOTELS SL
Administrador Solidario
- Font De Leon Josep Maria
- Giovannini Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100899, I/A 1 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-07
Empresa: MAXI COTTON SL
Liquidador
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26842 , F 176, S 8, H B 109709, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: MAXI COTTON SL
Administrador
Liquidador
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26842 , F 176, S 8, H B 109709, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: NEW MILLENIUM PALMA HOTELS SL
Administrador Solidario
- Elena Giovannini
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 221, S 8, H B 493707, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: NEW MILLENIUM PALMA HOTELS SL
Administrador Unico
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 221, S 8, H B 493707, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: NEW MILLENIUM PALMA HOTELS SL
Administrador Unico
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45614 , F 217, S 8, H B 493707, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Empresa: NEW MILLENIUM HOTELS SL
Administrador Solidario
- Elena Giovannini
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32471 , F 144, S 8, H B 212417, I/A 4 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-08
Empresa: NEW MILLENIUM HOTELS SL
Administrador
- Font De Leon Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32471 , F 144, S 8, H B 212417, I/A 4 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-08
Información de FONT DE LEON JOSEP MARIA
Mostramos los datos de FONT DE LEON JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT DE LEON JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos