FONT BAUZA ANTONIA
Informe ejecutivo de FONT BAUZA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FONT BAUZA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONPAR DE ESTACIONAMIENTOS SL | Administrador Unico | 02/08/2018 | 04/06/2021 |
FONPARSEN SL | Liquidador | 28/08/2020 | 28/08/2020 |
FONPARSEN SL | Administrador Unico | 02/08/2010 | 28/08/2020 |
PARSERVIS SL | Administrador Unico | 20/03/2009 | 05/12/2018 |
PARSERVIS SL | Liquidador | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
FONPAR DE ESTACIONAMIENTOS SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2010 | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE FONT BAUZA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT BAUZA ANTONIA
Empresa: FONPAR DE ESTACIONAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 130, S 8, H PM 24468, I/A 15 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-07
Empresa: FONPARSEN SL
Liquidador
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 6, S 8, H PM 49630, I/A 3 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-07
Empresa: FONPARSEN SL
Administrador Unico
- Font Bauza Antonia
Liquidador
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 6, S 8, H PM 49630, I/A 3 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-07
Empresa: PARSERVIS SL
Liquidador
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 222, S 8, H PM 42920, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-07
Empresa: PARSERVIS SL
Administrador Unico
- Font Bauza Antonia
Liquidador
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 222, S 8, H PM 42920, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-07
Empresa: FONPAR DE ESTACIONAMIENTOS SL
Administrador Unico
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 129, S 8, H PM 24468, I/A 14 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-07
Empresa: FONPAR DE ESTACIONAMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- CENTRO BALEAR INMOBILIARIO SA
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 129, S 8, H PM 24468, I/A 14 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-07
Empresa: FONPARSEN SL
Administrador Unico
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 6, S 8, H PM 49630, I/A 2 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
Empresa: FONPAR DE ESTACIONAMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2417 , F 129, S 8, H PM 24468, I/A 11 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Empresa: PARSERVIS SL
Administrador Unico
- Font Bauza Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1959 , F 222, S 8, H PM 42920, I/A 3 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-07
Información de FONT BAUZA ANTONIA
Mostramos los datos de FONT BAUZA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT BAUZA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos