FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAMIENTOS INDUSTRIALES CAMPOAMOR SL | Administrador Unico | 08/05/2015 |
VINCULACIONES DE FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
Administrador Unico
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 186, S 8, H AS 25980, I/A 6 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-33
Liquidador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 186, S 8, H AS 25980, I/A 6 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-33
Liquidador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 185, S 8, H AS 25980, I/A 5 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-33
Administrador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 185, S 8, H AS 25980, I/A 5 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-33
Administrador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 185, S 8, H AS 25980, I/A 4 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-33
Administrador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Garcia Mendez Amador
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 185, S 8, H AS 25980, I/A 4 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-33
Administrador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Garcia Mendez Amador
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 183, S 8, H AS 25980, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-33
Administrador Solidario
- Fonseca Fernandez Jose Francisco
- Garcia Mendez Amador
- Rodriguez Herrero Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 183, S 8, H AS 25980, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-33
Información de FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONSECA FERNANDEZ JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos