FONS GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de FONS GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FONS GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO FERNANDO EL CATOLICO 2014 SL | Socio Unico | 10/02/2021 | |
ESTUDIO FERNANDO EL CATOLICO 2014 SL | Administrador Unico | 10/02/2021 | |
ESTUDIO VALENCIA FUTURA SL | Administrador Mancomunado | 19/02/2020 |
VINCULACIONES DE FONS GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONS GARCIA JOSE
Empresa: ESTUDIO FERNANDO EL CATOLICO 2014 SL
Administrador Unico
- Fons Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 83, S 8, H V 177302, I/A 3 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: ESTUDIO FERNANDO EL CATOLICO 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Fons Garcia Jose
- Laprebendere Andreoli Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 83, S 8, H V 177302, I/A 3 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: ESTUDIO FERNANDO EL CATOLICO 2014 SL
Socio Único
- Fons Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315, L 7596, F 83, S 8, H V 177302, I/A 2 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: DESARROLLO ESTRATEGICO 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Fons Garcia Jose
- Laprebendere Andreoli Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10701, L 7982, F 91, S 8, H V 188766, I/A 3 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: ESTUDIO VALENCIA FUTURA SL
Administrador Mancomunado
- Fons Garcia Jose
- Laprebendere Andreoli Nicolas
- Magro Parra Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10792, L 8071, F 171, S 8, H V 191745, I/A 1 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-46
Empresa: DESARROLLO ESTRATEGICO 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Fons Garcia Jose
- Laprebendere Andreoli Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10701, L 7982, F 90, S 8, H V 188766, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-46
Información de FONS GARCIA JOSE
Mostramos los datos de FONS GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONS GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos