FOLTYN CHRISTIAN
Informe ejecutivo de FOLTYN CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FOLTYN CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIEMENS FINANCIAL SERVICES SA | Apoderado Mancomunado | 14/08/2017 | |
SIEMENS FINANCIAL SERVICES SA | Apoderado Solidario | 14/08/2017 | |
SIEMENS FINANCIAL SERVICES SA | Presidente | 21/11/2012 | |
SIEMENS FINANCIAL SERVICES SA | Consejero | 18/10/2012 |
VINCULACIONES DE FOLTYN CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLTYN CHRISTIAN
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Presidente
- Foltyn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 164, S 8, H M 172561, I/A 164 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Consejero
- Foltyn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 164, S 8, H M 172561, I/A 163 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Consejero
- Foltyn Christian
Presidente
- Foltyn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 57, S 8, H M 172561, I/A 146 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Apoderado Mancomunado
- Foltyn Christian
Apoderado Solidario
- Foltyn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31861 , F 131, S 8, H M 172561, I/A 135 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Consejero
- Duque Alcorta Jesus
- Foltyn Christian
- Martin Celemin Juan Jose
- Schmutzer Peter
Presidente
- Foltyn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31861 , F 125, S 8, H M 172561, I/A 125 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Presidente
- Foltyn Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17316 , F 109, S 8, H M 172561, I/A 68 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: SIEMENS RENTING SA
Consejero
- Foltyn Christian
- Schmutzer Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17316 , F 109, S 8, H M 172561, I/A 67 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Información de FOLTYN CHRISTIAN
Mostramos los datos de FOLTYN CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLTYN CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos