FOLGADO MORTES MARINA
Informe ejecutivo de FOLGADO MORTES MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FOLGADO MORTES MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTVISUAL COMUNICACION DIGITAL SL | Apoderado | 14/10/2014 | 11/05/2016 |
SUMMON PRESS SL | Apoderado | 15/10/2014 | 11/05/2016 |
AORANA SERVICES SL | Apoderado | 13/10/2014 | 11/05/2016 |
VINCULACIONES DE FOLGADO MORTES MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLGADO MORTES MARINA
Empresa: ARTVISUAL COMUNICACION DIGITAL SL
Apoderado
- Folgado Mortes Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8486, L 5776, F 155, S 8, H V 115118, I/A 11 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-46
Empresa: SUMMON PRESS SL
Apoderado
- Folgado Mortes Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8991, L 6276, F 191, S 8, H V 132466, I/A 9 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-46
Empresa: AORANA DIGITAL MEDIA SL
Apoderado
- Folgado Mortes Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9124, L 6408, F 144, S 8, H V 136929, I/A 5 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-46
Empresa: SUMMON PRESS SL
Apoderado
- Folgado Mortes Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8991, L 6276, F 191, S 8, H V 132466, I/A 8 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-46
Empresa: ARTVISUAL COMUNICACION DIGITAL SL
Apoderado
- Folgado Mortes Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8486, L 5776, F 154, S 8, H V 115118, I/A 9 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-46
Empresa: AORANA DIGITAL MEDIA SL
Apoderado
- Folgado Mortes Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9124, L 6408, F 144, S 8, H V 136929, I/A 4 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-46
Información de FOLGADO MORTES MARINA
Mostramos los datos de FOLGADO MORTES MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLGADO MORTES MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos