FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFOSERVIS 2000 SL | Apoderado | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA
Empresa: INFOSERVIS 2000 SL
Apoderado
- Folgado Martinez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 88, S 8, H IB 10304, I/A 5 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-07
Empresa: INFOSERVIS 2000 SL
Administrador Unico
- Folgado Martinez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 88, S 8, H IB 10304, I/A 4 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-07
Empresa: INFOSERVIS 2000 SL
Administrador Unico
- Folgado Martinez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 87, S 8, H IB 10304, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-07
Empresa: INFOSERVIS 2000 SL
Administrador Solidario
- Folgado Martinez Maria Luisa
- Mesas Navarro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249, L 248, F 87, S 8, H IB 10304, I/A 3 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-07
Empresa: INFOSERVIS 2000 SL
Administrador Solidario
- Folgado Martinez Maria Luisa
- Mesas Navarro Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27840 , F 117, S 8, H M 501748, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Información de FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLGADO MARTINEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos