FOLCH PRADES MARIA LIDON
Informe ejecutivo de FOLCH PRADES MARIA LIDON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FOLCH PRADES MARIA LIDON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPASS EXPORT SL | Administrador Unico | 07/03/2014 | 23/08/2024 |
KRONOS STUDIO 2010 SL | Administrador Solidario | 15/02/2011 | 09/09/2013 |
VINCULACIONES DE FOLCH PRADES MARIA LIDON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLCH PRADES MARIA LIDON
Empresa: COMPASS EXPORT SL
Administrador Unico
- Folch Prades Maria Lidon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 19398, I/A 5 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-12
Empresa: COMPASS EXPORT SL
Administrador Unico
- Folch Prades Maria Lidon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125, L 689, F 193, S 8, H CS 19398, I/A 4 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-12
Empresa: KRONOS STUDIO 2010 SL
Administrador Solidario
- Barreda Fores Juan Antonio
- Folch Prades Maria Lidon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554, L 1116, F 103, S 8, H CS 32656, I/A 3 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-12
Empresa: KRONOS STUDIO 2010 SL
Administrador Solidario
- Barreda Fores Juan Antonio
- Folch Prades Maria Lidon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554, L 1116, F 103, S 8, H CS 32656, I/A 2 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-12
Información de FOLCH PRADES MARIA LIDON
Mostramos los datos de FOLCH PRADES MARIA LIDON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLCH PRADES MARIA LIDON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos