FOLCH GORINA MARTA
Informe ejecutivo de FOLCH GORINA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FOLCH GORINA MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DENTAL FOLCH CARO SLP | Administrador Suplente | 18/01/2013 | |
CLINICA DENTAL FOLCH CARO SLP | Apoderado | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE FOLCH GORINA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOLCH GORINA MARTA
Empresa: CLINICA DENTAL FOLCH CARO SLP
Administrador Suplente
- Folch Gorina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29257 , F 135, S 8, H B 116451, I/A 6 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: CLINICA DENTAL FOLCH CARO SLP
Apoderado
- Folch Gorina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29257 , F 134, S 8, H B 116451, I/A 5 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: CLINICA DENTAL FOLCH CARO SL
Administrador
- Caro Farre Antonio
- Folch Gorina Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27312 , F 163, S 8, H B 116451, I/A 4 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Información de FOLCH GORINA MARTA
Mostramos los datos de FOLCH GORINA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOLCH GORINA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos