FOJO ARIAS LINO HUMBERTO
Informe ejecutivo de FOJO ARIAS LINO HUMBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FOJO ARIAS LINO HUMBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORVISA PRODUCTOS ASFALTICOS Y APLICACIONES SL | Apoderado | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE FOJO ARIAS LINO HUMBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOJO ARIAS LINO HUMBERTO
Empresa: POWERTEC SISTEMAS ENERGETICOS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21717 , F 127, S 8, H M 134263, I/A 44 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: ISOLUX CORSAN SERVICIOS SA
Apoderado
- Fojo Arias Lino
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 216, S 8, H M 136014, I/A 122 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: ISOLUX CORSAN SERVICIOS SA
Apoderado
- Casado Marcos Esther
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 215, S 8, H M 136014, I/A 120 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: ISOLUX INGENIERIA SA
Apoderado Solidario
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31709 , F 177, S 8, H M 392783, I/A 250 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: ISOLUX INGENIERIA SA
Apoderado Solidario
- Casado Marcos Esther
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31709 , F 174, S 8, H M 392783, I/A 247 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION SA
Apoderado Solidario
- Fojo Arias Lino Humberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34990 , F 2, S 8, H M 18014, I/A 482 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: WATSEGUR SA
Apoderado Solidario
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 173, S 8, H M 104190, I/A 71 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
Empresa: WATSEGUR SA
Apoderado Solidario
- Casado Marcos Esther
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 173, S 8, H M 104190, I/A 70 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
Empresa: CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION SA
Apoderado Solidario
- Casado Marcos Esther
- Fojo Arias Lino Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32004 , F 219, S 8, H M 18014, I/A 474 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28
Empresa: GRUPO ISOLUX CORSAN SA
Apoderado Solidario
- Fojo Arias Lino Humberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34981 , F 71, S 8, H M 367466, I/A 185 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
VER MAS ACTOS
Información de FOJO ARIAS LINO HUMBERTO
Mostramos los datos de FOJO ARIAS LINO HUMBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOJO ARIAS LINO HUMBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos