FOAD KEIRAN
Informe ejecutivo de FOAD KEIRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE FOAD KEIRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOAD KEIRAN
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Miembro del Comité de Riesgos
- Foad Keiran
Vp.Com.Ri.
- Foad Keiran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 131, S 8, H S 1960, I/A 4822 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-39
Empresa: SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
Cons.NOEjDom
- Foad Keiran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38662 , F 168, S 8, H M 7029, I/A 2171 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
Cons.NOEjDom
- Foad Keiran
- Garcia Carranza Benjumea Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38662 , F 131, S 8, H M 7029, I/A 2148 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-28
Empresa: GLOBAL DIOMEDES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39272 , F 141, S 8, H M 697553, I/A 4 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Miembro del Comité de Riesgos
Vp.Com.Ri.
- Foad Keiran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 104, S 8, H S 1960, I/A 3800 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Miembro del Comité de Riesgos
- Foad Keiran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 26, S 8, H S 1960, I/A 3540 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-39
Información de FOAD KEIRAN
Mostramos los datos de FOAD KEIRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOAD KEIRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos