FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN
Informe ejecutivo de FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES SL | Apoderado Mancomunado | 03/04/2020 | |
REFRESCOS ENVASADOS SA | Apoderado Mancomunado | 10/01/2018 | 01/04/2020 |
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES SL | Apoderado Mancomunado | 25/05/2017 | 08/03/2018 |
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2018 | 08/03/2018 |
REFRESCOS ENVASADOS SA | Apoderado | 10/05/2017 | 10/01/2018 |
COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES SL | Apoderado Mancomunado | 14/09/2016 | 25/05/2017 |
REFRESCOS ENVASADOS SA | Apoderado | 13/09/2016 | 10/05/2017 |
VINCULACIONES DE FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN
Apoderado Mancomunado
- Bonavita Callejon Cecilia
- De Elizalde Juan Ignacio
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33860 , F 204, S 8, H M 38472, I/A 109 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-28
Empresa: REFRESCOS ENVASADOS SA
Apoderado Mancomunado
- Bonavita Callejon Cecilia
- De Elizalde Juan Ignacio
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34903 , F 17, S 8, H M 42780, I/A 134 (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
Apoderado Mancomunado
- Arroyo Prieto Manuel
- Bou Brandelet Christian
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33860 , F 204, S 8, H M 38472, I/A 107 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: REFRESCOS ENVASADOS SA
Apoderado Mancomunado
- Bonavita Callejon Cecilia
- De Elizalde Juan Ignacio
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34903 , F 16, S 8, H M 42780, I/A 131 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Empresa: REFRESCOS ENVASADOS SA
Apoderado
- Arroyo Prieto Manuel
- Bou Christian
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34903 , F 16, S 8, H M 42780, I/A 131 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado Mancomunado
- Bonavita Callejon Cecilia
- De Elizalde Juan Ignacio
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33860 , F 203, S 8, H M 38472, I/A 105 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Apoderado Mancomunado
- Arroyo Prieto Manuel
- Bou Brandelet Christian
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33860 , F 202, S 8, H M 38472, I/A 102 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Apoderado Mancomunado
- Bou Christian
- Flynn Brendan-mathew- John
- Garduño Chavero Jorge
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33860 , F 201, S 8, H M 38472, I/A 100 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Empresa: REFRESCOS ENVASADOS SA
Apoderado
- Arroyo Prieto Manuel
- Bou Christian
- Flynn Brendan-mathew- John
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34903 , F 15, S 8, H M 42780, I/A 128 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: REFRESCOS ENVASADOS SA
Apoderado
- Bou Christian
- Flynn Brendan-mathew- John
- Garduño Chavero Jorge
- Murillo Mora Jorge Adolfo
- Ramos Villamayor Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34903 , F 14, S 8, H M 42780, I/A 126 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
VER MAS ACTOS
Información de FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN
Mostramos los datos de FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLYNN BRENDAN-MATHEW- JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos