FLORISTAN PUERTAS TERESA
Informe ejecutivo de FLORISTAN PUERTAS TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FLORISTAN PUERTAS TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYB SUSPENSIONS EUROPE SA | Vicesecretario No Consejero | 28/08/2024 | |
KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA | Vicesecretario No Consejero | 27/08/2024 | |
LATCALINSA SL | Vicesecretario No Consejero | 26/08/2024 | |
EL CASERIO SA | Vicesecretario No Consejero | 24/10/2023 | |
PALLAPIZZA SL | Vicesecretario No Consejero | 20/04/2023 | |
UNION DE INDUSTRIAS C. A. SA | Vicesecretario No Consejero | 24/02/2023 | |
LABORATORIOS OJER PHARMA SL | Vicesecretario No Consejero | 24/02/2023 | |
AGIL PACKAGING SYSTEM SL | Vicesecretario No Consejero | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE FLORISTAN PUERTAS TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORISTAN PUERTAS TERESA
Empresa: KYB SUSPENSIONS EUROPE SA
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 652, I/A 163 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-31
Empresa: KYB ADVANCED MANUFACTURING SPAIN SA
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 28506, I/A 75 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-31
Empresa: LATCALINSA SL
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 33790, I/A 27 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-31
Empresa: EL CASERIO SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 111 , F 178, S 8, H NA 2170, I/A 61 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-31
Empresa: PALLAPIZZA SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1974 , F 52, S 8, H NA 39335, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Empresa: LABORATORIOS OJER PHARMA SL
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 47, S 8, H NA 23143, I/A 34 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-31
Empresa: UNION DE INDUSTRIAS C. A. SA
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1830 , F 179, S 8, H NA 2324, I/A 65 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-31
Empresa: AGIL PACKAGING SYSTEM SL
Vicesecretario No Consejero
- Floristan Puertas Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 134, S 8, H NA 35136, I/A 13 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
Información de FLORISTAN PUERTAS TERESA
Mostramos los datos de FLORISTAN PUERTAS TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORISTAN PUERTAS TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos