FLORIDO GARAT EDUARDO
Informe ejecutivo de FLORIDO GARAT EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORIDO GARAT EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGEMA SA | Apoderado | 26/07/2012 | 12/02/2020 |
ENERGEMA SA | Apoderado Mancomunado | 30/12/2010 | 27/07/2011 |
ENERGEMA SA | Apoderado Solidario | 30/12/2010 | 27/07/2011 |
VINCULACIONES DE FLORIDO GARAT EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORIDO GARAT EDUARDO
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado
- Florido Garat Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 13, S 8, H PM 14363, I/A 32 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-07
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado
- Florido Garat Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 212, S 8, H PM 14363, I/A 24 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-07
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado Mancomunado
- Florido Garat Eduardo
- Rodriguez Veny Fernando
Apoderado Solidario
- Florido Garat Eduardo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 211, S 8, H PM 14363, I/A 22 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-07
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado Solidario
- Florido Garat Eduardo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 208, S 8, H PM 14363, I/A 18 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-07
Empresa: ENERGEMA SA
Apoderado Mancomunado
- Florido Garat Eduardo
- Rodriguez Veny Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 208, S 8, H PM 14363, I/A 17 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-07
Información de FLORIDO GARAT EDUARDO
Mostramos los datos de FLORIDO GARAT EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORIDO GARAT EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos