FLORIAN BURGUET
Informe ejecutivo de FLORIAN BURGUET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORIAN BURGUET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIERER NEW MOBILITY ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2023 | 16/07/2024 |
KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 15/02/2018 | 06/11/2020 |
PIERER NEW MOBILITY ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 20/06/2019 | 22/10/2020 |
VINCULACIONES DE FLORIAN BURGUET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORIAN BURGUET
Empresa: PIERER NEW MOBILITY ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Florian Burguet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44067 , F 27, S 8, H B 446247, I/A 13 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Florian Burguet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38585 , F 183, S 8, H B 198583, I/A 20 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: BIKES&WHEELS 2RUEDAS ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Florian Burguet
- Rojo Querol Cesar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44067 , F 24, S 8, H B 446247, I/A 7 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: HUSQVARNA MOTORCYCLES ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Florian Burguet
- Rojo Querol Cesar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44067 , F 23, S 8, H B 446247, I/A 3 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-123-08
Empresa: KTM SPORTMOTORCYCLE ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Florian Burguet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38585 , F 182, S 8, H B 198583, I/A 17 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Información de FLORIAN BURGUET
Mostramos los datos de FLORIAN BURGUET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORIAN BURGUET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos