FLORIACH PUIG ANTONI
Informe ejecutivo de FLORIACH PUIG ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORIACH PUIG ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTUR SIMPLE SL | Administrador Solidario | 29/03/2021 |
VINCULACIONES DE FLORIACH PUIG ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORIACH PUIG ANTONI
Empresa: FUTUR SIMPLE SL
Administrador Solidario
- Floriach Puig Antoni
- Torrent Riba Guillem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47734 , F 117, S 8, H B 560829, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Consejero
- Ayma Pedrola Esteve
- Batanes Subirana Joan Carles
- Floriach Puig Antoni
- Guevara Ardid Adrian
- Remola Ferrer Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Floriach Puig Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41893 , F 97, S 8, H B 173672, I/A 22 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-08
Empresa: GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES SL
Apoderado
Consejero
- Ayma Pedrola Esteve
- Batanes Subirana Joan Carles
- Floriach Puig Antoni
- Guevara Ardid Adria
- Remola Ferrer Maria Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Floriach Puig Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42243 , F 21, S 8, H B 329777, I/A 13 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Floriach Puig Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41893 , F 96, S 8, H B 173672, I/A 20 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Floriach Puig Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42243 , F 20, S 8, H B 329777, I/A 12 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de FLORIACH PUIG ANTONI
Mostramos los datos de FLORIACH PUIG ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORIACH PUIG ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos