FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGMA PROPERTIES ZGZ SL | Administrador Unico | 03/08/2022 | |
IGMA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL SL | Socio Unico | 25/03/2021 | |
IGMA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL SL | Administrador Unico | 25/03/2021 |
VINCULACIONES DE FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL
Empresa: IGMA PROPERTIES ZGZ SL
Administrador Unico
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4608 , F 147, S 8, H Z 70555, I/A 1 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-50
Empresa: IGMA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4518 , F 62, S 8, H Z 68367, I/A 1 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-50
Empresa: IGMA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL SL
Socio Único
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4518 , F 62, S 8, H Z 68367, I/A 1 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-50
Empresa: GRUPO FLORIA EMPRESARIAL SA
Apoderado
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206 , F 174, S 8, H Z 17347, I/A 40 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-50
Empresa: TAQUI-CEL SA INDUSTRIA
Apoderado
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 17, S 8, H Z 27177, I/A 25 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
Empresa: GRUPO FLORIA EMPRESARIAL SA
Apoderado
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3663 , F 224, S 8, H Z 17347, I/A 32 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-50
Empresa: TAQUI-CEL SA INDUSTRIA
Apoderado
- Floria Naya Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 161, S 8, H Z 27177, I/A 19 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-50
Información de FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORIA NAYA MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos