FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATEKNIC SOLUCIONES Y PROTOTIPOS SL | Administrador Unico | 28/02/2023 | |
INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES SICAV | Representante | 05/10/2015 | |
INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES SICAV | Consejero Delegado | 01/09/2014 | |
INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES SICAV | Presidente | 28/08/2014 | |
INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES SICAV | Consejero | 28/08/2014 | |
SODEFA SA | Administrador Unico | 24/09/2012 | |
GRUPO FLORIA EMPRESARIAL SA | Administrador Unico | 10/07/2012 | |
TAQUI-CEL SA INDUSTRIA | Administrador Unico | 10/07/2012 |
VINCULACIONES DE FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL
Empresa: ARTESANOS DEL FUTURO SA
Liquidador
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 88, S 8, H Z 38225, I/A 7 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-50
Empresa: ARTESANOS DEL FUTURO SA
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 88, S 8, H Z 38225, I/A 7 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-50
Empresa: ATEKNIC SOLUCIONES Y PROTOTIPOS SL
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4642 , F 125, S 8, H Z 71402, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-50
Empresa: GRUPO FLORIA EMPRESARIAL SA
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206 , F 176, S 8, H Z 17347, I/A 44 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-50
Empresa: SODEFA SA
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 95, S 8, H Z 6569,BIS , I/ 11 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-50
Empresa: TAQUI-CEL SA INDUSTRIA
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 18, S 8, H Z 27177, I/A 27 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-50
Consejero
Representante
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27216 , F 146, S 8, H M 227460, I/A 41 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Consejero Delegado
- Floria Arriazu Miguel-angel
Consejero
- Floria Arriazu Miguel-angel
Presidente
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27216 , F 145, S 8, H M 227460, I/A 40 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: SODEFA SA
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 94, S 8, H Z 6569,BIS , I/ 8 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-50
Empresa: GRUPO FLORIA EMPRESARIAL SA
Administrador Unico
- Floria Arriazu Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4206 , F 174, S 8, H Z 17347, I/A 38 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-50
VER MAS ACTOS
Información de FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORIA ARRIAZU MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos