FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO
Informe ejecutivo de FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPO KAPTA SL | Socio Unico | 27/06/2019 | |
ESCUELA CORAL DE MADRID SL | Administrador Solidario | 31/08/2009 |
VINCULACIONES DE FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO
Empresa: EUROPA GESTION CORAL SL
Administrador Solidario
- Florez De La Mata Jose Alfredo
- Gagliardi Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39509 , F 82, S 8, H M 701464, I/A 2 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-28
Empresa: EUROPA GESTION CORAL SL
Administrador Solidario
- Florez De La Mata Jose Alfredo
- Gagliardi Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39509 , F 80, S 8, H M 701464, I/A 1 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Empresa: EQUIPO KAPTA SL
Socio Único
- Florez De La Mata Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10074 , F 11, S 8, H M 160931, I/A 6 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: ESCUELA CORAL DE MADRID SL
Administrador Solidario
- Florez De La Mata Jose Alfredo
- Gerszenzon Waldman Oscar Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26972 , F 146, S 8, H M 486005, I/A 1 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Información de FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO
Mostramos los datos de FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLOREZ DE LA MATA JOSE ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos