FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ
Informe ejecutivo de FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NETWORK TRAINING SL | Apoderado | 09/10/2023 | |
FLEXTECH LEARNING SOLUTIONS SL | Apoderado | 21/09/2023 | |
FLEXTECH LEARNING SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 09/07/2015 | |
NETWORK TRAINING SL | Apoderado Solidario | 08/07/2015 |
VINCULACIONES DE FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ
Empresa: NETWORK TRAINING SL
Apoderado
- Florez Cervantes Karen Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 3, S 8, H M 805100, I/A 3 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: FAST LANE COMPUTER CONSULTANCY SL
Apoderado
- Florez Cervantes Karen Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37154 , F 178, S 8, H M 663097, I/A 4 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
Empresa: FAST LANE COMPUTER CONSULTANCY SL
Apoderado Solidario
- Florez Cervantes Karen Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44344 , F 11, S 8, H B 453361, I/A 2 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Empresa: NETWORK TRAINING SL
Apoderado Solidario
- Florez Cervantes Karen Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43724 , F 210, S 8, H B 436582, I/A 2 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Información de FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ
Mostramos los datos de FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLOREZ CERVANTES KAREN BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos