FLORES VILA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de FLORES VILA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FLORES VILA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAYLID SL | Socio Unico | 04/08/2020 | |
TRAYLID SL | Administrador Unico | 04/08/2020 | |
LA VEGA MALVA SL | Socio Unico | 09/04/2019 | |
LA VEGA MALVA SL | Administrador Unico | 09/04/2019 | |
PROINMO ALEYDA SL | Socio Unico | 16/02/2016 | |
PROINMO ALEYDA SL | Administrador Unico | 16/02/2016 | |
MARBELLA ARCHITECTS ESTUDIO SL | Socio Unico | 10/08/2011 | |
MARBELLA ARCHITECTS ESTUDIO SL | Administrador Unico | 10/08/2011 | |
TAURO OBRAS Y PROYECTOS SL | Socio Unico | 05/08/2011 | |
TAURO OBRAS Y PROYECTOS SL | Administrador Unico | 05/08/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FLORES VILA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES VILA JESUS MARIA
Empresa: TRAYLID SL
Administrador Unico
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5957, L 4864, F 188, S 8, H MA156574, I/A 1 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-29
Empresa: TRAYLID SL
Socio Único
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5957, L 4864, F 188, S 8, H MA156574, I/A 1 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-29
Empresa: LA VEGA MALVA SL
Administrador Unico
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5828, L 4735, F 161, S 8, H MA150205, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-29
Empresa: LA VEGA MALVA SL
Socio Único
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5828, L 4735, F 161, S 8, H MA150205, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-29
Empresa: PROINMO ALEYDA SL
Administrador Unico
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5485, L 4392, F 40, S 8, H MA132495, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-29
Empresa: PROINMO ALEYDA SL
Socio Único
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5485, L 4392, F 40, S 8, H MA132495, I/A 1 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-29
Empresa: MARBELLA ARCHITECTS ESTUDIO SL
Administrador Unico
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916, L 3824, F 145, S 8, H MA110387, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-29
Empresa: MARBELLA ARCHITECTS ESTUDIO SL
Socio Único
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916, L 3824, F 145, S 8, H MA110387, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-29
Empresa: TAURO OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4915, L 3823, F 115, S 8, H MA110345, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-29
Empresa: TAURO OBRAS Y PROYECTOS SL
Socio Único
- Flores Vila Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4915, L 3823, F 115, S 8, H MA110345, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-29
VER MAS ACTOS
Información de FLORES VILA JESUS MARIA
Mostramos los datos de FLORES VILA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES VILA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos