FLORES SEVILLANO JESUS MARIA
Informe ejecutivo de FLORES SEVILLANO JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES SEVILLANO JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IKILI DONOSTIA SL | Administrador Solidario | 18/06/2013 | 23/01/2019 |
KOTA.31 SL | Administrador Solidario | 20/02/2012 | 10/11/2014 |
VINCULACIONES DE FLORES SEVILLANO JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES SEVILLANO JESUS MARIA
Empresa: BIDEBIDE 2007 SL
Administrador Solidario
- Flores Sevillano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 201, S 8, H SS 29135, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Empresa: KOTA.31 SL
Administrador Solidario
- Flores Sevillano Jesus Maria
- Gonzalez Alejos Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 212, S 8, H SS 34211, I/A 2 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20
Empresa: BIDEBIDE 2007 SL
Administrador Solidario
- Alquiza Leiceaga Miren Garbiñe
- Flores Sevillano Jesus Maria
- Niño Redondo Luis Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 200, S 8, H SS 29135, I/A 3 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-20
Empresa: KOTA.31 SL
Administrador Solidario
- Flores Sevillano Jesus Maria
- Gonzalez Alejos Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2546 , F 211, S 8, H SS 34211, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-20
Información de FLORES SEVILLANO JESUS MARIA
Mostramos los datos de FLORES SEVILLANO JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES SEVILLANO JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos