FLORES RUBIO FLORENCIO
Informe ejecutivo de FLORES RUBIO FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES RUBIO FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAVALLO GRAULA SL | Administrador Solidario | 06/09/2011 | |
FLOMIR SL | Administrador Unico | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE FLORES RUBIO FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES RUBIO FLORENCIO
Empresa: FINCAS CHERRY SL
Liquidador
- Flores Rubio Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38363 , F 198, S 8, H B 323529, I/A 2 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-08
Empresa: FINCAS CHERRY SL
Administrador Unico
- Flores Rubio Florencio
Liquidador
- Flores Rubio Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38363 , F 198, S 8, H B 323529, I/A 2 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-08
Empresa: VAHIRA DEL BAIX LLOBREGAT SL
Liquidador Mancomunado
- Flores Rubio Florencio
- Hierro Valcarcel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 147, S 8, H B 311920, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Empresa: VAHIRA DEL BAIX LLOBREGAT SL
Administrador Mancomunado
- Flores Rubio Florencio
- Hierro Valcarcel Rafael
Liquidador Mancomunado
- Flores Rubio Florencio
- Hierro Valcarcel Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 147, S 8, H B 311920, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Empresa: CAVALLO GRAULA SL
Administrador Solidario
- Flores Rubio Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40179 , F 28, S 8, H B 362841, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-08
Empresa: FLOMIR SL
Administrador Unico
- Flores Rubio Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42163 , F 33, S 8, H B 402400, I/A 1 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Información de FLORES RUBIO FLORENCIO
Mostramos los datos de FLORES RUBIO FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES RUBIO FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos