FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO
Informe ejecutivo de FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ETXETRADE SL | Liquidador | 09/12/2015 | 09/12/2015 |
ETXETRADE SL | Administrador Unico | 23/12/2010 | 09/12/2015 |
ISEGUROLIDER SL | Administrador Solidario | 18/12/2014 | 13/08/2015 |
VINCULACIONES DE FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO
Empresa: ETXETRADE SL
Liquidador
- Flores Luque Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4032 , F 197, S 8, H BI 30808, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-48
Empresa: ETXETRADE SL
Administrador Unico
- Flores Luque Carlos Antonio
Liquidador
- Flores Luque Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4032 , F 197, S 8, H BI 30808, I/A 5 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-48
Empresa: ISEGUROLIDER SL
Administrador Solidario
- Flores Luque Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351, L 4258, F 2, S 8, H MA126039, I/A 2 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-29
Empresa: ISEGUROLIDER SL
Administrador Solidario
- Camacho Muñoz Alejandra
- Flores Luque Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351, L 4258, F 1, S 8, H MA126039, I/A 1 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-29
Empresa: ETXETRADE SL
Administrador Unico
- Flores Luque Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4032 , F 196, S 8, H BI 30808, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-48
Información de FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO
Mostramos los datos de FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES LUQUE CARLOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos