FLORES LEON JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de FLORES LEON JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORES LEON JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGA FP | Miem.Com.Ctr | 17/07/2010 | 02/11/2023 |
RGA FP | Miem.Com.Ctr | 03/03/2015 | 02/11/2023 |
RGA FP | Miem.Com.Ctr | 23/06/2021 | 02/11/2023 |
VINCULACIONES DE FLORES LEON JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES LEON JOSE ANTONIO
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Flores Leon Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 46, S 8, H M 416105, I/A 147 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Flores Leon Jose Antonio
- Lopez Santana Yeray De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 44, S 8, H M 416105, I/A 139 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Flores Leon Jose Antonio
- Socas Martin Nayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23216 , F 224, S 8, H M 416105, I/A 119 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-28
Empresa: RGA FP
Miem.Com.Ctr
- Flores Leon Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23216 , F 215, S 8, H M 416105, I/A 100 (17/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Información de FLORES LEON JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de FLORES LEON JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES LEON JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos