FLORES LEIVA PEDRO
Informe ejecutivo de FLORES LEIVA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORES LEIVA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYC SARP SL | Administrador Unico | 07/03/2024 | |
GRUP 101 RESTAURANTS SL | Consejero Delegado Solidario | 02/03/2021 | |
GRUP 101 RESTAURANTS SL | Consejero | 02/03/2021 | |
AMONA MUNDI SL | Administrador Unico | 15/02/2021 | |
MAPESA 93 SL | Apoderado Solidario | 17/07/2020 | |
KAIZEN FOODS SL | Administrador Solidario | 07/06/2019 |
VINCULACIONES DE FLORES LEIVA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES LEIVA PEDRO
Empresa: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SARP SL
Administrador Unico
- Flores Leiva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32546 , F 97, S 8, H B 214937, I/A 6 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: 101 BOCATAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Flores Leiva Pedro
Consejero
- ETNECIV ESSAJ SL
- Flores Leiva Maria Rosa
- Flores Leiva Pedro
- SOLANAD'ESPI SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30932 , F 157, S 8, H B 181298, I/A 6 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: 101 BOCATAS SL
Administrador Solidario
- Flores Leiva Maria Rosa
- Flores Leiva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30932 , F 157, S 8, H B 181298, I/A 6 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: AMONA MUNDI SL
Administrador Unico
- Flores Leiva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47572 , F 21, S 8, H B 555954, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: MAPESA 93 SL
Apoderado Solidario
- Flores Leiva Pedro
- Flores Leiva Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37397 , F 32, S 8, H B 297415, I/A 3 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-144-08
Empresa: ESTIVELLA BIKE PARK SL
Liquidador
- Flores Leiva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 25, S 8, H T 51671, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-43
Empresa: ESTIVELLA BIKE PARK SL
Administrador Mancomunado
- Flores Leiva Pedro
- Ibars Cadafalch Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 25, S 8, H T 51671, I/A 2 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-43
Empresa: KAIZEN FOODS SL
Administrador Solidario
- ETNECIV ESSAJ SL
- Flores Leiva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 14, S 8, H T 54495, I/A 1 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-43
Empresa: ESTIVELLA BIKE PARK SL
Administrador Mancomunado
- Flores Leiva Pedro
- Ibars Cadafalch Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 18, S 8, H T 51671, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-43
Información de FLORES LEIVA PEDRO
Mostramos los datos de FLORES LEIVA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES LEIVA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos