FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL
Informe ejecutivo de FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLASA PROYECTOS EFICIENTES SL | Socio Unico | 26/11/2014 | |
FLASA PROYECTOS EFICIENTES SL | Administrador Unico | 26/11/2014 |
VINCULACIONES DE FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL
Empresa: BATERIAS SOLARES ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Flores Lalangui Pablo Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37149 , F 171, S 8, H M 663058, I/A 3 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: BATERIAS SOLARES ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Flores Lalangui Pablo Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37149 , F 170, S 8, H M 663058, I/A 1 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: FLASA PROYECTOS EFICIENTES SL
Administrador Unico
- Flores Lalangui Pablo Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32865 , F 122, S 8, H M 591651, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Empresa: FLASA PROYECTOS EFICIENTES SL
Socio Único
- Flores Lalangui Pablo Anibal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32865 , F 122, S 8, H M 591651, I/A 1 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Información de FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL
Mostramos los datos de FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES LALANGUI PABLO ANIBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos