FLORES ITURRIAGA SONIA
Informe ejecutivo de FLORES ITURRIAGA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES ITURRIAGA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIOVISUALES DIA DE FIESTA SL | Administrador Solidario | 27/04/2018 |
VINCULACIONES DE FLORES ITURRIAGA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES ITURRIAGA SONIA
Empresa: SCALLONIA EXPORTACIONES SL
Liquidador
- Flores Iturriaga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 128, S 8, H LO 16092, I/A 2 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-26
Empresa: SCALLONIA EXPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Flores Iturriaga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 128, S 8, H LO 16092, I/A 2 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-26
Empresa: AUDIOVISUALES DIA DE FIESTA SL
Administrador Solidario
- Flores Iturriaga Sonia
- Lain Peiro Carlos
- Sanchez San Juan Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 838 , F 7, S 8, H LO 17982, I/A 1 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-26
Empresa: SCALLONIA EXPORTACIONES SL
Administrador Unico
- Flores Iturriaga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 126, S 8, H LO 16092, I/A 1 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-26
Empresa: EXPORTADORA DOMINICANA SL
Apoderado
- Flores Iturriaga Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 69, S 8, H LO 6907, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-26
Información de FLORES ITURRIAGA SONIA
Mostramos los datos de FLORES ITURRIAGA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES ITURRIAGA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos