FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA GRUPO VEGAS LEGAL SL | Administrador Solidario | 23/10/2023 | |
GESTORIA GRUPO VEGAS LEGAL SL | Apoderado | 06/07/2022 |
VINCULACIONES DE FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL
Empresa: GESTORIA GRUPO VEGAS LEGAL SL
Administrador Solidario
- Flores Huertas Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 58, S 8, H M 767578, I/A 3 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: GESTORIA GRUPO VEGAS LEGAL SL
Apoderado
- Flores Huertas Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 57, S 8, H M 767578, I/A 2 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Flores Huertas Miguel-angel
- Flores Huertas Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22425 , F 180, S 8, H M 196628, I/A 14 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Secretario
- Flores Huertas Miguel-angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22425 , F 180, S 8, H M 196628, I/A 14 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Empresa: LA RONERIA DE MADRID SL
Administrador Solidario
- Flores Huertas Miguel-angel
- Torres Armenteros Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25529 , F 159, S 8, H M 460011, I/A 2 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-28
Información de FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES HUERTAS MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos