FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CABICON TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Mancomunado | 12/02/2015 | |
FLODI SL | Administrador Unico | 24/06/2013 |
VINCULACIONES DE FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: TRASER TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33139 , F 123, S 8, H M 596379, I/A 2 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: CABICON TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33139 , F 113, S 8, H M 596378, I/A 2 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: SITOR TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33139 , F 103, S 8, H M 596377, I/A 2 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: CABISER TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35300 , F 222, S 8, H M 634611, I/A 2 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: ECOMETAL SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
- Sierra Juarez Jesus Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18280 , F 79, S 8, H M 89125, I/A 10 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: MANSER TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
- Sierra Juarez Jesus Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13030 , F 107, S 8, H M 210304, I/A 10 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: LISER TELEFONIA SL
Administrador Solidario
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
- Sierra Juarez Jesus Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14162 , F 105, S 8, H M 232901, I/A 7 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: CABISER TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Del Toro Flores Maria Esther
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
- Sierra Juarez Jesus Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35300 , F 220, S 8, H M 634611, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Empresa: SEGUROS SOLER Y FLORES SL
Administrador Mancomunado
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 102, S 8, H AL 20176, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-04
Empresa: TRASER TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Del Toro Flores Maria Esther
- Flores Gonzalez Maria Del Carmen
- Sierra Juarez Jesus Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33139 , F 121, S 8, H M 596379, I/A 1 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
VER MAS ACTOS
Información de FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos