FLORES GARCIA ANA MARIA
Informe ejecutivo de FLORES GARCIA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORES GARCIA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PILAR PEREZ GESTION SL | Socio Unico | 10/09/2019 | |
PILAR PEREZ GESTION SL | Administrador Unico | 10/09/2019 | |
WEST ONE TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 15/02/2016 |
VINCULACIONES DE FLORES GARCIA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES GARCIA ANA MARIA
Empresa: PILAR PEREZ GESTION SL
Administrador Unico
- Flores Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 109, S 8, H AL 18833, I/A 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Empresa: PILAR PEREZ GESTION SL
Administrador Solidario
- Flores Garcia Ana Maria
- Lawrence Helen Keown
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 109, S 8, H AL 18833, I/A 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Empresa: PILAR PEREZ GESTION SL
Socio Único
- Flores Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 109, S 8, H AL 18833, I/A 3 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-04
Empresa: ANTONIO MERA SANCHEZ SL
Liquidador
- Flores Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28682 , F 45, S 8, H B 138530, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: ANTONIO MERA SANCHEZ SL
Administrador
- Flores Garcia Ana Maria
Liquidador
- Flores Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28682 , F 45, S 8, H B 138530, I/A 2 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: WEST ONE TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
- Flores Garcia Ana Maria
- Lawrence Helen Keown
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 56, S 8, H AL 45400, I/A 2 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-04
Información de FLORES GARCIA ANA MARIA
Mostramos los datos de FLORES GARCIA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES GARCIA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos