FLORES FERNANDEZ ROBERTO
Informe ejecutivo de FLORES FERNANDEZ ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FLORES FERNANDEZ ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGORA SERVICIOS PROFESIONALES SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | |
AGORA SERVICIOS PROFESIONALES SL | Liquidador | 13/12/2021 | 13/12/2021 |
ON TOP RENTALS & TRADERS SL | Administrador Unico | 20/03/2019 | 15/10/2021 |
ON TOP RENTALS & TRADERS SL | Liquidador | 15/10/2021 | 15/10/2021 |
ON TOP RENTALS & TRADERS SL | Socio Unico | 20/03/2019 | 15/10/2021 |
RECURSOS SOCIOSANITARIOS SL | Liquidador | 24/11/2014 | 24/11/2014 |
RECURSOS SOCIOSANITARIOS SL | Administrador Solidario | 24/11/2014 | |
ECOTURASTUR SL | Administrador Solidario | 20/11/2014 | |
ECOTURASTUR SL | Liquidador Solidario | 20/11/2014 | 20/11/2014 |
VINCULACIONES DE FLORES FERNANDEZ ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES FERNANDEZ ROBERTO
Empresa: AGORA SERVICIOS PROFESIONALES SL
Liquidador
- Flores Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21900 , F 41, S 8, H M 390207, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: AGORA SERVICIOS PROFESIONALES SL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21900 , F 41, S 8, H M 390207, I/A 3 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: ON TOP RENTALS & TRADERS SL
Liquidador
- Flores Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38897 , F 78, S 8, H M 691266, I/A 2 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ON TOP RENTALS & TRADERS SL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38897 , F 78, S 8, H M 691266, I/A 2 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Empresa: ON TOP RENTALS & TRADERS SL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38897 , F 78, S 8, H M 691266, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Empresa: ON TOP RENTALS & TRADERS SL
Socio Único
- Flores Fernandez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38897 , F 78, S 8, H M 691266, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28
Empresa: RECURSOS SOCIOSANITARIOS SL
Liquidador
- Flores Fernandez Roberto
- Ortiz De Anda Basabe Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4809 , F 29, S 8, H BI 48550, I/A 3 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Empresa: RECURSOS SOCIOSANITARIOS SL
Administrador Solidario
- Flores Fernandez Roberto
- Ortiz De Anda Basabe Miguel Angel
Liquidador
- Flores Fernandez Roberto
- Ortiz De Anda Basabe Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4809 , F 29, S 8, H BI 48550, I/A 3 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Empresa: ECOTURASTUR SL
Liquidador Solidario
- Flores Fernandez Roberto
- Ortiz De Anda Basabe Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 129, S 8, H AS 35830, I/A 2 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-33
Empresa: ECOTURASTUR SL
Administrador Solidario
- Flores Fernandez Roberto
- Ortiz De Anda Basabe Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 129, S 8, H AS 35830, I/A 2 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-33
Información de FLORES FERNANDEZ ROBERTO
Mostramos los datos de FLORES FERNANDEZ ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES FERNANDEZ ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos