FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO
Informe ejecutivo de FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGELYTICO SL | Socio Unico | 28/02/2023 | |
PAGELYTICO SL | Administrador Unico | 28/02/2023 | |
MALECON MEDIA GROUP SL | Administrador Unico | 12/02/2016 | |
VIRTUALSCAPE SL | Socio Unico | 16/04/2013 |
VINCULACIONES DE FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO
Empresa: PAGELYTICO SL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11326, L 8604, F 200, S 8, H V 209453, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-46
Empresa: PAGELYTICO SL
Socio Único
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11326, L 8604, F 200, S 8, H V 209453, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-46
Empresa: MONEYSCAPE E. P. SL
Liquidador Unico
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10182, L 7464, F 204, S 8, H V 172833, I/A 6 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: MONEYSCAPE E. P. SL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10182, L 7464, F 204, S 8, H V 172833, I/A 6 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: SCAPEMONEY E.P. SL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10182, L 7464, F 201, S 8, H V 172833, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-46
Empresa: CUBAN MEDIA GROUP SRL
Administrador Unico
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10077, L 7359, F 153, S 8, H V 169226, I/A 1 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-46
Empresa: VIRTUALSCAPE SL
Nuevo Socio Único
- Flores Fernandez Luis Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9262, L 6545, F 13, S 8, H V 141525, I/A 3 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-46
Información de FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO
Mostramos los datos de FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES FERNANDEZ LUIS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos