FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDOPAPEL DISTRIBUCIONES SL | Administrador Solidario | 16/04/2015 | 22/04/2021 |
MUNDOPAPEL DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 16/11/2012 | 16/04/2015 |
AUTOSERVICIOS MA-VEL SL | Apoderado | 29/03/2012 | 16/01/2014 |
VINCULACIONES DE FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: MUNDOPAPEL DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Diaz Maria Del Carmen
- Flores Diaz Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069, L 3976, F 77, S 8, H MA115721, I/A 3 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-29
Empresa: MUNDOPAPEL DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Diaz Maria Del Carmen
- Flores Diaz Tatiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069, L 3976, F 77, S 8, H MA115721, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-29
Empresa: MUNDOPAPEL DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Flores Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069, L 3976, F 77, S 8, H MA115721, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-29
Empresa: AUTOSERVICIOS MA-VEL SL
Apoderado
- Flores Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042, L 955, F 202, S 8, H MA 29791, I/A 5 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-29
Empresa: MUNDOPAPEL DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Flores Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5069, L 3976, F 77, S 8, H MA115721, I/A 1 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-29
Empresa: AUTOSERVICIOS MA-VEL SL
Apoderado
- Flores Diaz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042, L 955, F 201, S 8, H MA 29791, I/A 4 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-29
Información de FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES DIAZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos