FLORES CONDE FERNANDO
Informe ejecutivo de FLORES CONDE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLORES CONDE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEMERQUISA SA | Secretario No Consejero | 11/11/2011 | 21/03/2013 |
HOGAR Y COSMETICA ESPAÑOLA SA | Secretario | 03/11/2011 | 13/03/2013 |
VINCULACIONES DE FLORES CONDE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES CONDE FERNANDO
Empresa: DEMERQUISA SA
Secretario No Consejero
- Flores Conde Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16534 , F 220, S 8, H M 30386, I/A 21 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: HOGAR Y COSMETICA ESPAÑOLA SA
Secretario
- Flores Conde Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27766 , F 205, S 8, H M 50943, I/A 38 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: DEMERQUISA SA
Secretario No Consejero
- Flores Conde Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16534 , F 219, S 8, H M 30386, I/A 20 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Empresa: HOGAR Y COSMETICA ESPAÑOLA SA
Secretario
- Flores Conde Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27766 , F 204, S 8, H M 50943, I/A 36 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Información de FLORES CONDE FERNANDO
Mostramos los datos de FLORES CONDE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES CONDE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos