FLORES BONAMASO SERGIO
Informe ejecutivo de FLORES BONAMASO SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FLORES BONAMASO SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKER AND MICOM SL | Administrador Solidario | 03/07/2020 | |
PROMISE SA | Presidente | 13/12/2018 | |
PROMISE SA | Consejero | 13/12/2018 | |
PROMISE SA | Consejero Delegado | 13/12/2018 | |
PROMISE SA | Consejero | 16/09/2015 | |
PROMISE SA | Consejero Delegado | 16/09/2015 | |
DB CREACIONES SL | Administrador Solidario | 19/08/2015 | |
SEA LIKE SL | Apoderado | 25/01/2010 | |
MIDAS-2 SL | Administrador Solidario | 31/12/2009 | |
PROMISE SA | Consejero | 29/09/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FLORES BONAMASO SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLORES BONAMASO SERGIO
Empresa: MARKER AND MICOM SL
Administrador Solidario
- Flores Bonamaso Sergio
- Flores Samon Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47365 , F 173, S 8, H B 549785, I/A 1 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-08
Empresa: PROMISE SA
Consejero Delegado
- Flores Bonamaso Sergio
Consejero
- Flores Bonamaso Sergio
- Flores Samon Sergi
- Samon Poch Roser
Presidente
- Flores Bonamaso Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31210 , F 160, S 8, H B 83021, I/A 16 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: PROMISE SA
Consejero Delegado
- Flores Bonamaso Sergio
Consejero
- Bonamaso Cruañas Ramona
- Flores Bonamaso Sergio
- Samon Poch Roser
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31210 , F 159, S 8, H B 83021, I/A 14 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-08
Empresa: DB CREACIONES SL
Administrador Solidario
- Flores Bonamaso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42262 , F 166, S 8, H B 406192, I/A 4 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-08
Empresa: SEA LIKE SL
Apoderado
- Flores Bonamaso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29398 , F 84, S 8, H B 149392, I/A 4 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-08
Empresa: MIDAS-2 SL
Administrador Solidario
- Flores Bonamaso Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41623 , F 44, S 8, H B 391218, I/A 5 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-10-08
Empresa: PROMISE SA
Consejero Delegado
- Flores Bonamaso Sergio
Consejero
- Bonamaso Cruañas Ramona
- Flores Bonamaso Sergio
- Samon Poch Roser
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31210 , F 157, S 8, H B 83021, I/A 10 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Empresa: PROMISE SA
Consejero Delegado
- Flores Bonamaso Sergio
Consejero
- Bonamaso Cruañas Ramona
- Flores Bonamaso Sergio
- Flores Serrano Antonio
- Samon Poch Roser
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31210 , F 157, S 8, H B 83021, I/A 10 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-08
Información de FLORES BONAMASO SERGIO
Mostramos los datos de FLORES BONAMASO SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLORES BONAMASO SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos