FLOR NUÑEZ JOSE
Informe ejecutivo de FLOR NUÑEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FLOR NUÑEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD GUTIERREZ SL | Administrador Unico | 08/06/2016 |
VINCULACIONES DE FLOR NUÑEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLOR NUÑEZ JOSE
Empresa: AMUESA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Liquidador Unico
- Flor Nuñez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 168, S 8, H S 32575, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-39
Empresa: AMUESA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Flor Nuñez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 168, S 8, H S 32575, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-39
Empresa: AMUESA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Flor Nuñez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 166, S 8, H S 32575, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-39
Empresa: AMUESA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Socio Único
- Flor Nuñez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 166, S 8, H S 32575, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-39
Empresa: ELECTRICIDAD GUTIERREZ SL
Administrador Unico
- Flor Nuñez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 119, S 8, H S 1498, I/A 4 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-39
Información de FLOR NUÑEZ JOSE
Mostramos los datos de FLOR NUÑEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLOR NUÑEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos