FLINK MARIANA
Informe ejecutivo de FLINK MARIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FLINK MARIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONVERSED TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 05/06/2024 | 17/07/2024 |
ONVERSED TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 25/07/2022 | 05/06/2024 |
SIMONES 2021 SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | 02/08/2021 |
VINCULACIONES DE FLINK MARIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FLINK MARIANA
Empresa: ONVERSED TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Flink Mariana
- Perez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA168774, I/A 5 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-29
Empresa: ONVERSED TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Flink Mariana
- Perez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA168774, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-29
Empresa: ONVERSED TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Flink Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA168774, I/A 4 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-29
Empresa: ONVERSED TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Flink Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6208, L 5115, F 146, S 8, H MA168774, I/A 1 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-29
Empresa: SIMONES 2021 SL
Administrador Unico
- Flink Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 160, S 8, H MA161119, I/A 3 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-29
Empresa: SIMONES 2021 SL
Administrador Unico
- Flink Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6036, L 4943, F 158, S 8, H MA161119, I/A 1 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Información de FLINK MARIANA
Mostramos los datos de FLINK MARIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FLINK MARIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos