FIZ MONTERO JOSE
Informe ejecutivo de FIZ MONTERO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIZ MONTERO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIZ LOGISTICA Y DISTRIBUCION SL | Administrador Mancomunado | 06/06/2013 | |
TRANSPORTES JOSE FIZ SA | Liquidador | 12/02/2013 | 31/05/2013 |
TRANSPORTES JOSE FIZ SA | Administrador Unico | 16/08/2012 | 12/02/2013 |
TRANSPORTES JOSE FIZ SA | Administrador Solidario | 31/01/2011 | 16/08/2012 |
VINCULACIONES DE FIZ MONTERO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIZ MONTERO JOSE
Empresa: FIZ LOGISTICA Y DISTRIBUCION SL
Administrador Mancomunado
- Fiz Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 92, S 8, H SA 11150, I/A 5 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-37
Empresa: TRANSPORTES JOSE FIZ SA
Liquidador
- Fiz Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 43, S 8, H SA 10462, I/A A (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-37
Empresa: TRANSPORTES JOSE FIZ SA
Liquidador
- Fiz Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 43, S 8, H SA 10462, I/A 7 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-37
Empresa: TRANSPORTES JOSE FIZ SA
Administrador Unico
- Fiz Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 43, S 8, H SA 10462, I/A 7 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-37
Empresa: TRANSPORTES JOSE FIZ SA
Administrador Unico
- Fiz Montero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 43, S 8, H SA 10462, I/A 6 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-37
Empresa: TRANSPORTES JOSE FIZ SA
Administrador Solidario
- Fiz Montero Jose
- Sanchez Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 43, S 8, H SA 10462, I/A 6 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-37
Empresa: TRANSPORTES JOSE FIZ SA
Administrador Solidario
- Fiz Montero Jose
- Sanchez Perez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 337 , F 42, S 8, H SA 10462, I/A 5 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-37
Información de FIZ MONTERO JOSE
Mostramos los datos de FIZ MONTERO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIZ MONTERO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos