FITZGERALD JEANETTE PATTON
Informe ejecutivo de FITZGERALD JEANETTE PATTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FITZGERALD JEANETTE PATTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONVERSANT ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 11/11/2015 | 13/06/2016 |
EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS SL | Secretario | 29/01/2014 | 20/04/2016 |
EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS SL | Consejero | 29/01/2014 | 20/04/2016 |
CONVERSANT ESPAÑA SL | Administrador Unico | 09/04/2015 | 11/11/2015 |
VINCULACIONES DE FITZGERALD JEANETTE PATTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FITZGERALD JEANETTE PATTON
Empresa: CONVERSANT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Fitzgerald Jeanette Patton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26117 , F 208, S 8, H M 470783, I/A 19 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Empresa: EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS SL
Consejero
- Dundon Paul
- Fitzgerald Jeanette Patton
- Kennedy Bryan James
Presidente
Secretario
- Fitzgerald Jeanette Patton
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31817 , F 213, S 8, H M 572578, I/A 10 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Empresa: CONVERSANT ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Fair Jeffrey Lynn
- Fitzgerald Jeanette Patton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26117 , F 204, S 8, H M 470783, I/A 15 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: CONVERSANT ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Fitzgerald Jeanette Patton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26117 , F 204, S 8, H M 470783, I/A 15 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: CONVERSANT ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Fitzgerald Jeanette Patton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26117 , F 203, S 8, H M 470783, I/A 13 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS SL
Consejero
- Dundon Paul
- Fitzgerald Jeanette Patton
- Kennedy Brian James
Presidente
Secretario
- Fitzgerald Jeanette Patton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31817 , F 205, S 8, H M 572578, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Información de FITZGERALD JEANETTE PATTON
Mostramos los datos de FITZGERALD JEANETTE PATTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FITZGERALD JEANETTE PATTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos