FISHER JULIA VICTORIA
Informe ejecutivo de FISHER JULIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FISHER JULIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DARINCA INVESTMENTS SL | Apoderado | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE FISHER JULIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FISHER JULIA VICTORIA
Empresa: DIAGRAME HOLDCO SL
Apoderado
- Basterrechea Garcia Alvaro
- Becker Gerold Willibald
- Benack Kristin Luise
- Buttner Frank
- Cranz Stefanie Renate
- De Roda Gonzalez Eduardo
- Feldmeier Claudia Ellen
- Fisher Julia Victoria
- Garcia Jimenez Daniel
- Holz Birgit Kornelia
- Ivanova Boryana Plamenova
- Mac-crohon Medina Rodrigo
- Marzoa Alonso Patricia
- Miehe Heike
- Mutlu Bahri
- Reisenbuchler Anton Antonovic
- Schmelzer Frank Richard
- Sus Claudia Lieselotte
- Torres Lopez Rita
- Wangermann Jan Michael
- Weber-brust Marcus
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44039 , F 200, S 8, H M 764154, I/A 10 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Empresa: PATRIZIA DIAGRAME SL
Apoderado
- Basterrechea Garcia Alvaro
- Becker Gerold Willibald
- Benack Kristin Luise
- Buttner Frank
- Cranz Stefanie Renate
- De Roda Gonzalez Eduardo
- Feldmeier Claudia Ellen
- Fisher Julia Victoria
- Garcia Jimenez Daniel
- Holz Birgit Kornelia
- Ivanova Boryana Plamenova
- Mac-crohon Medina Rodrigo
- Marzoa Alonso Patricia
- Miehe Heike
- Mutlu Bahri
- Reisenbuchler Anton Antonovic
- Schmelzer Frank Richard
- Sus Claudia Lieselotte
- Torres Lopez Rita
- Wangermann Jan Michael
- Weber-brust Marcus
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38174 , F 209, S 8, H M 679264, I/A 24 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: NOLENSVILLE INVEST SL
Apoderado
- Basterrechea Garcia Alvaro
- Becker Gerold Willibald
- Benack Kristin Luise
- Buttner Frank
- Cranz Stefanie Renate
- De Roda Gonzalez Eduardo
- Feldmeier Claudia Ellen
- Fisher Julia Victoria
- Garcia Jimenez Daniel
- Holz Birgit Kornelia
- Ivanova Boryana Plamenova
- Mac-crohon Medina Rodrigo
- Marzoa Alonso Patricia
- Miehe Heike
- Mutlu Bahri
- Reisenbuchler Anton Antonovic
- Schmelzer Frank Richard
- Sus Claudia Lieselotte
- Torres Lopez Rita
- Wangermann Jan Michael
- Weber-brust Marcus
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38174 , F 204, S 8, H M 679264, I/A 18 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: DARINCA INVESTMENTS SL
Apoderado
- Basterrechea Garcia Alvaro
- Becker Gerold Willibald
- Benack Kristin Luise
- Buttner Frank
- Cranz Stefanie Renate
- De Roda Gonzalez Eduardo
- Feldmeier Claudia Ellen
- Fisher Julia Victoria
- Garcia Jimenez Daniel
- Holz Birgit Kornelia
- Ivanova Boryana Plamenova
- Mac-crohon Medina Rodrigo
- Marzoa Alonso Patricia
- Miehe Heike
- Mutlu Bahri
- Reisenbuchler Anton Antonovic
- Schmelzer Frank Richard
- Sus Claudia Lieselotte
- Torres Lopez Rita
- Wangermann Jan Michael
- Weber-brust Marcus
- Yousfan Moreno Rima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43251 , F 84, S 8, H M 764154, I/A 4 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Información de FISHER JULIA VICTORIA
Mostramos los datos de FISHER JULIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FISHER JULIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos