FISAS VERGES PATRICIA
Informe ejecutivo de FISAS VERGES PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FISAS VERGES PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATURA BISSE INTERNATIONAL SA | Apoderado Solidario | 26/07/2024 | |
NATURA BISSE INTERNATIONAL SA | Consejero | 25/07/2023 | |
NATURA BISSE INTERNATIONAL SA | Consejero | 16/08/2018 | |
NATURA BISSE INTERNATIONAL SA | Consejero | 11/07/2013 |
VINCULACIONES DE FISAS VERGES PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FISAS VERGES PATRICIA
Empresa: NATURA BISSE INTERNATIONAL SA
Apoderado Solidario
- Fisas Verges Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54826, I/A 95 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: NATURA BISSE INTERNATIONAL SA
Apoderado Solidario
- Borrell Gallardo Jose Maria
- Fisas Verges Patricia
- Fisas Verges Ricardo
- Serra Saval Joaquin
Apoderado
- Fisas Verges Patricia
- Fisas Verges Ricardo
- Fisas Verges Veronica
- Fisas Verges Veronica
- Serra Saval Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54826, I/A 93 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-08
Empresa: NATURA BISSE INTERNATIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46762 , F 225, S 8, H B 54826, I/A 88 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: NATURA BISSE INTERNATIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45111 , F 137, S 8, H B 54826, I/A 71 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: NATURA BISSE INTERNATIONAL SA
Apoderado Solidario
- Borrell Gallardo Jose Maria
- Fisas Verges Patricia
- Fisas Verges Ricardo
- Serra Saval Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39752 , F 179, S 8, H B 54826, I/A 62 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-08
Empresa: NATURA BISSE INTERNATIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39752 , F 178, S 8, H B 54826, I/A 58 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-08
Información de FISAS VERGES PATRICIA
Mostramos los datos de FISAS VERGES PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FISAS VERGES PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos